Zbyněk Šolc
Politician
nationality: Czech
sex: male
NK AUT: jx20120208036
VIAF: 43151110739137061596
notes:
Mgr., zastupitel města Brna, části Královo Pole za ODS, člen představenstva České rady dětí a mládeže, publikace o práci s mládeží.
Zbyněk Šolc
from - to | institution, city, notes |
???? - ???? | Brno - Královo Pole, Brno-Královo Pole, Brno (Brno-město), zastupitel |
???? - ???? | Národní památkový ústav v Brně, Brno (Brno-město), nám. Svobody 8 |
???? - ???? | Zámek Valtice, Valtice (Břeclav), zástupce kastelána |
2021 - ???? | Muzeum města Brna, Brno (Brno-město), Špilberk 1, ředitel |
Zbyněk Šolc
podřazený dokument | ||
published | title (subtitle), publisher, city | |
2021 | Nový ředitel Muzea města Brna, Art Antiques, 3 |
Zbyněk Šolc
kniha | ||
published | title (subtitle), publisher, city | |
2022 | Silvio Pellico: Spielberg 1822–2022 / Špilberk 1822–2022, Nadační fond Eleutheria, Praha |
Zbyněk Šolc
autorská | |
date of exhibition | exhibition title, place of exhibition |
2023/03/28 - 2023/06/11 | Vladimír Karfík a inspirace Amerikou: Praxe u architekta Franka Lloyda Wrighta a jeho projekty pro firmu Baťa, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín) |
kolektivní | |
date of exhibition | exhibition title, place of exhibition |
2021/09/15 - 2022/01/02 | Vladimír Preclík: Malá území (v dialogu se Zdenou Fibichovou, Evou Kmentovou, Olbramem Zoubkem, Zdeňkem Šimkem), Hrad Špilberk, Brno (Brno-město) |